Herr Frank Dignaß
Verwaltung
Diese Seite enthält alle für das Auskunftssystem freigegebenen persönlichen Daten. Die Übersichten am Seitenende zeigen die aktuellen Gremien- und Fraktionszugehörigkeiten.
Anrede: | Herr |
---|---|
Name: | Frank Dignaß |
Anschrift: | Rathausplatz 20 46562 Voerde |
---|---|
Telefon: | 02855/80-453 |
Telefax: | 02855/9690-453 |
E-Mail: | Kontaktformular Herr Frank Dignaß |
Gremium | Funktion | Von | Bis |
---|---|---|---|
Ausschuss für Umwelt- und Klimaschutz | Schriftführer | 09.06.2021 | 29.08.2023 |
Stadtentwicklungsausschuss | Schriftführer | 03.11.2020 | 29.08.2023 |
Planungs- und Umweltausschuss | Schriftführer | 16.09.2014 | 03.11.2020 |
Gremium | Vertretung von | Funktion | Von | Bis |
---|---|---|---|---|
Umlegungsausschuss | Frau Silke Bohlen-Sundermann | stellv. Schriftführer | 01.01.1950 |