Ratsfrau Doris Pöggel
Ratsmitglied
Diese Seite enthält alle für das Auskunftssystem freigegebenen persönlichen Daten. Die Übersichten am Seitenende zeigen die aktuellen Gremien- und Fraktionszugehörigkeiten.
Anrede: | Ratsfrau |
---|---|
Name: | Doris Pöggel |
Anschrift: | Keine Angabe |
E-Mail: | Kontaktformular Ratsfrau Doris Pöggel |
Beruf: | Pensionärin |
Partei: | FDP |
Fraktion | Funktion | Von | Bis |
---|---|---|---|
FDP-Fraktion | Mitglied | 01.11.2020 | |
FDP-Fraktion | Sachkundige Bürgerin | 21.03.2017 | 31.12.2019 |
Gremium | Funktion | Von | Bis |
---|---|---|---|
Stadtrat | Mitglied | 01.11.2020 | |
Jugendhilfeausschuss | 1. stellvertretende Vorsitzende | 03.11.2020 | |
Schulausschuss | Mitglied | 03.11.2020 | |
Schulausschuss | Mitglied mit beratender Stimme gem. § 58 Abs. 1 GO | 21.03.2017 | 31.03.2020 |
Arbeitskreis Grünflächen | Mitglied | 03.11.2020 | 23.03.2021 |
Arbeitskreis Schule | Mitglied | 03.11.2020 | |
Arbeitskreis Seniorenangelegenheiten und Barrierefreiheit | Mitglied | 03.11.2020 |
Gremium | Vertretung von | Funktion | Von | Bis |
---|---|---|---|---|
Wahlausschuss | Herr Christoph Kömpel | 1. pers. Vertreterin | 03.11.2020 | 29.07.2022 |
Wahlprüfungsausschuss | Ratsherr Jürgen Berger | 1. pers. Vertreterin | 03.11.2020 | |
Beirat Stadtmarketing Voerde e. V. | Frau Dr. Birgit Benninghoff | 1. pers. Vertreterin | 15.12.2020 | |
Wahlausschuss | Herr Frederik Bottermann | 1. pers. Vertreterin | 28.09.2022 |
Sonstige Mitgliedschaften gemäß KorruptionsbG
Bemerkung |
---|
- keine - |
Bemerkung |
---|
- keine - |
Bemerkung |
---|
- keine - |
Bemerkung |
---|
- keine - |
Bemerkung |
---|
- keine - |