Ratsherr Stefan Meiners
Ratsmitglied
Diese Seite enthält alle für das Auskunftssystem freigegebenen persönlichen Daten. Die Übersichten am Seitenende zeigen die aktuellen Gremien- und Fraktionszugehörigkeiten.
Anrede: | Ratsherr |
---|---|
Name: | Stefan Meiners |
Anschrift: | Keine Angabe |
E-Mail: | Kontaktformular Ratsherr Stefan Meiners |
Anschrift: | Keine Angabe |
---|
Fraktion | Funktion | Von | Bis |
---|---|---|---|
Die Unabhängigen Voerde | Fraktionsvorsitzender | 01.03.2022 | |
Fraktion Bündnis 90/Die Grünen | Fraktionsvorsitzender | 01.06.2014 | 28.02.2022 |
Fraktion Bündnis 90/Die Grünen | stellv. Fraktionsgeschäftsführer | 01.10.2009 | 31.05.2014 |
Gremium | Funktion | Von | Bis |
---|---|---|---|
Stadtrat | Mitglied | 01.10.2009 | |
Ausschuss für Umwelt- und Klimaschutz | Vorsitzender | 03.11.2020 | |
Rechnungsprüfungsausschuss | Vorsitzender | 01.07.2014 | 03.11.2020 |
Ausschuss für Liegenschaften und Wirtschaftsförderung | Mitglied | 01.10.2009 | 30.05.2014 |
Bau- und Betriebsausschuss | Mitglied | 01.01.2017 | 11.07.2017 |
Bau- und Betriebsausschuss | Mitglied | 03.11.2020 | 28.06.2021 |
Haupt- und Finanzausschuss | Mitglied | 01.07.2014 | 03.11.2020 |
Haupt- und Finanzausschuss | Mitglied | 29.06.2021 | |
Rechnungsprüfungsausschuss | Mitglied | 01.10.2009 | 30.05.2014 |
Rechnungsprüfungsausschuss | Mitglied | 08.12.2021 | 05.04.2022 |
Rechnungsprüfungsausschuss | Mitglied | 01.07.2022 | |
Wahlausschuss | Mitglied | 01.10.2009 | 30.06.2014 |
Wahlausschuss | Mitglied | 26.09.2023 | |
Wahlprüfungsausschuss | Mitglied | 01.07.2014 | 30.11.2016 |
Sozialausschuss | Mitglied mit beratender Stimme gem. § 58 Abs. 4 GO | 26.09.2023 | 02.07.2024 |
Wahlprüfungsausschuss | Ratsmitglied mit beratender Stimme gem. § 58 Abs. 1 GO | 01.07.2022 | |
Betriebsausschuss | Mitglied | 01.10.2009 | 30.05.2014 |
Betriebsausschuss | Mitglied | 31.05.2014 | 15.03.2016 |
Arbeitskreis Haushaltssteuerung und -konsolidierung | Mitglied | 01.07.2014 | 02.11.2020 |
Arbeitskreis Haushaltssteuerung und -konsolidierung | Mitglied | 03.11.2020 | |
Arbeitskreis Sicherheit und Ordnung | Mitglied | 03.11.2020 | |
Aufsichtsrat DeltaPort GmbH & Co. KG | Mitglied | 03.11.2020 | 23.03.2021 |
Bürgerstiftung "Bäuerliches Kulturland Mommbach-Niederung" Stiftungsrat | Mitglied | 23.06.2014 | 31.07.2017 |
Gesellschafterversammlung Strom-Netzgesellschaft Voerde mbH & Co. KG | Mitglied | 25.08.2020 | |
Verwaltungsrat der Niederrheinischen Sparkasse RheinLippe | Mitglied | 01.10.2009 | 03.11.2020 |
Aufsichtsrat der Stadtwerke Voerde GmbH | Mitglied | 23.06.2014 | |
Beirat Stadtmarketing Voerde e. V. | Mitglied | 26.09.2023 | |
Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes Wesel-Dinslaken | Mitglied | 01.07.2014 | |
Mitgliederversammlung Städte- und Gemeindebund NRW | Mitglied | 23.05.2017 | |
Bürgerstiftung Bäuerliche Kulturlandschaft Mommbach-Niederung Stiftungsrat | Mitglied | 01.07.2014 |
Gremium | Vertretung von | Funktion | Von | Bis |
---|---|---|---|---|
Arbeitskreis Gebühren/Abfall | Ratsherr Ralf Dickmann | 1. pers. Vertreter | 26.09.2023 | |
Arbeitskreis Grünflächen | Ratsherr Ralf Dickmann | 1. pers. Vertreter | 05.04.2022 | |
Arbeitskreis Ortskerngestaltung | Herr Michael Bernhard Klenner (Mandatsniederlegung) | 1. pers. Vertreter | 01.07.2014 | 11.07.2017 |
Ausschuss für Liegenschaften und Wirtschaftsförderung | Ratsherr Ralf Dickmann | 1. pers. Vertreter | 01.07.2014 | 11.07.2017 |
Ausschuss für Liegenschaften und Wirtschaftsförderung | Ratsherr Ralf Dickmann | 1. pers. Vertreter | 12.07.2017 | |
Bau- und Betriebsausschuss | Herr Bernhard Kramer | 1. pers. Vertreter | 12.07.2017 | 01.05.2018 |
Bau- und Betriebsausschuss | N. N. | 1. pers. Vertreter | 02.05.2018 | 03.07.2018 |
Bau- und Betriebsausschuss | Herr Jörg Thomas | 1. pers. Vertreter | 04.07.2018 | 03.11.2020 |
Bau- und Betriebsausschuss | Ratsherr Ralf Dickmann | 1. pers. Vertreter | 26.09.2023 | |
Beirat Stadtmarketing Voerde e. V. | Herr Michael Bernhard Klenner (Mandatsniederlegung) | 1. pers. Vertreter | 23.06.2014 | 03.11.2020 |
Haupt- und Finanzausschuss | Ratsherr Ralf Dickmann | 1. pers. Vertreter | 04.11.2020 | 28.06.2021 |
Jugendhilfeausschuss | Ratsfrau Gabriele Maria Rohr | 1. pers. Vertreter | 01.07.2014 | |
Rechnungsprüfungsausschuss | Herr Michael Bernhard Klenner (Mandatsniederlegung) | 1. pers. Vertreter | 29.06.2021 | 07.12.2021 |
Rechnungsprüfungsausschuss | Ratsherr Jörg Schmitz (Mandatsniederlegung) | 1. pers. Vertreter | 06.04.2022 | 30.06.2022 |
Schulausschuss | Ratsfrau Gabriele Maria Rohr | 1. pers. Vertreter | 03.11.2020 | 29.06.2021 |
Schulausschuss | Frau Melina Gievers | 1. pers. Vertreter | 26.09.2023 | |
Verbandsversammlung des Volkshochschul-Zweckverbandes Dinslaken-Voerde-Hünxe | Ratsfrau Ingrid Hassmann | 1. pers. Vertreter | 01.07.2014 | 11.07.2017 |
Verbandsversammlung des Volkshochschul-Zweckverbandes Dinslaken-Voerde-Hünxe | Ratsfrau Gabriele Maria Rohr | 1. pers. Vertreter | 12.07.2017 | 02.11.2020 |
Wahlausschuss | Herr Jörg Thomas | 1. pers. Vertreter | 03.07.2018 | 03.10.2020 |
Wahlprüfungsausschuss | Herr Jörg Thomas | 1. pers. Vertreter | 03.07.2018 | 03.11.2020 |
Wahlprüfungsausschuss | Herr Dr. Hans-Peter Weiß | 1. pers. Vertreter | 03.11.2020 | 07.12.2021 |
Wahlprüfungsausschuss | Frau Clara Stockhorst (Wegzug) | 1. pers. Vertreter | 08.12.2021 | 05.04.2022 |
Wahlprüfungsausschuss | Ratsherr Jörg Schmitz (Mandatsniederlegung) | 1. pers. Vertreter | 05.04.2022 | 30.06.2022 |
Sonstige Mitgliedschaften gemäß KorruptionsbG
Bemerkung |
---|
- keine - |
Bemerkung |
---|
- keine - |
Körperschaft | Bemerkung | Funktion | Von | Bis |
---|---|---|---|---|
Sparkassenzweckverband Wesel-Dinslaken | 5120 € Sitzungsgelder | Mitglied | 15.01.2016 | |
Sparkassenzweckverband Wesel-Dinslaken Verbandsversammlung | Mitglied | 15.01.2016 |
Körperschaft | Bemerkung | Funktion | Von | Bis |
---|---|---|---|---|
Wasserversorgung Voerde GmbH | Sitzungsgeld 300 € und Sonstiges 1000 € | Mitglied | 15.01.2016 |
Bemerkung |
---|
- keine - |