Herr Dirk Wennmann
Sachkundiger Bürger
Diese Seite enthält alle für das Auskunftssystem freigegebenen persönlichen Daten. Die Übersichten am Seitenende zeigen die aktuellen Gremien- und Fraktionszugehörigkeiten.
Anrede: | Herr |
---|---|
Name: | Dirk Wennmann |
Anschrift: | Holthausener Straße 54 46562 Voerde |
Beruf: | Veranstaltungstechnik |
Partei: | CDU |
Fraktion | Funktion | Von | Bis |
---|---|---|---|
CDU-Fraktion | Sachkundiger Bürger | 23.06.2015 |
Gremium | Funktion | Von | Bis |
---|---|---|---|
Kultur- und Sportausschuss | Sachkundiger Bürger | 23.06.2015 | 03.11.2020 |
Arbeitskreis Sport | Sachkundiger Bürger | 23.06.2015 | 03.11.2020 |
Arbeitskreis Sport und Kultur | Sachkundiger Bürger | 03.11.2020 | |
Energiebeirat Voerde | Sachkundiger Bürger | 23.06.2015 | 03.11.2020 |
Gremium | Vertretung von | Funktion | Von | Bis |
---|---|---|---|---|
Ausschuss für Umwelt- und Klimaschutz | Ratsherr Bert Mölleken | 1. pers. Vertreter | 03.11.2020 | 05.04.2022 |
Ausschuss für Umwelt- und Klimaschutz | Ratsherr Nicolas Kotzke | 1. pers. Vertreter | 06.04.2022 | 04.12.2023 |
Ausschuss für Umwelt- und Klimaschutz | Ratsherr Engin Aydin | 1. pers. Vertreter | 05.12.2023 | |
Kultur- und Sportausschuss | Herr Florian Lützler | 1. pers. Vertreter | 03.11.2020 | |
Planungs- und Umweltausschuss | Ratsherr Jan Langenfurth | 1. pers. Vertreter | 14.12.2016 | 03.11.2020 |
Schulausschuss | Frau Katrin Cornelißen | 1. pers. Vertreter | 23.06.2015 | 22.05.2017 |
Sozialausschuss | Ratsfrau Franca Wunschik | 1. pers. Vertreter | 23.06.2015 | 02.04.2018 |
Sozialausschuss | Ratsfrau Franca Wunschik | 1. pers. Vertreter | 03.04.2018 | 03.11.2020 |
Stadtentwicklungsausschuss | Ratsherr Jan Langenfurth | 1. pers. Vertreter | 04.11.2020 |
Sonstige Mitgliedschaften gemäß KorruptionsbG
Bemerkung |
---|
- keine - |
Bemerkung |
---|
- keine - |
Bemerkung |
---|
- keine - |
Bemerkung |
---|
- keine - |
Körperschaft | Bemerkung | Funktion | Von | Bis |
---|---|---|---|---|
Werbegemeinschaft Friedrichsfeld e. V. | Vorstandsvorsitzender | Vorsitzender | 22.08.2016 |