Herr Dr. Hans-Peter Weiß
Sachkundiger Bürger
Diese Seite enthält alle für das Auskunftssystem freigegebenen persönlichen Daten. Die Übersichten am Seitenende zeigen die aktuellen Gremien- und Fraktionszugehörigkeiten.
Anrede: | Herr |
---|---|
Titel: | Dr. |
Name: | Hans-Peter Weiß |
Anschrift: | Keine Angabe |
E-Mail: | Kontaktformular Herr Dr. Hans-Peter Weiß |
Homepage: | http://www.hape-weiss.de |
Partei: | Bündnis 90/Die Grünen |
Fraktion | Funktion | Von | Bis |
---|---|---|---|
Fraktion Bündnis 90/Die Grünen | Sachkundiger Bürger | 04.07.2018 |
Gremium | Funktion | Von | Bis |
---|---|---|---|
Wahlprüfungsausschuss | Sachkundiger Bürger | 04.07.2018 | 07.12.2021 |
Beirat für den Kreis Wesel beim Nahverkehrs-Zweckverband Niederrhein | Sachkundiger Bürger | 03.11.2020 |
Gremium | Vertretung von | Funktion | Von | Bis |
---|---|---|---|---|
Arbeitskreis Sicherheit und Ordnung | Ratsherr Stefan Meiners | 1. pers. Vertreter | 03.11.2020 | 28.06.2021 |
Ausschuss für Umwelt- und Klimaschutz | Ratsfrau Britta Dickmann | 1. pers. Vertreter | 03.11.2020 | 28.06.2021 |
Bau- und Betriebsausschuss | Ratsfrau Carmen Steldermann-Tafel (Verstorben) | 1. pers. Vertreter | 04.07.2018 | 03.11.2020 |
Rechnungsprüfungsausschuss | Herr Michael Bernhard Klenner (Mandatsniederlegung) | 1. pers. Vertreter | 03.11.2020 | 28.06.2021 |
Schulausschuss | Ratsfrau Ingrid Hassmann | 1. pers. Vertreter | 03.07.2018 | 03.11.2020 |
Sonstige Mitgliedschaften gemäß KorruptionsbG
Bemerkung |
---|
- keine - |
Bemerkung |
---|
- keine - |
Bemerkung |
---|
- keine - |
Bemerkung |
---|
- keine - |
Bemerkung |
---|
- keine - |