Ratsherr Ralf Dickmann
Ratsmitglied, Sachkundiger Bürger und Sonstige
Diese Seite enthält alle für das Auskunftssystem freigegebenen persönlichen Daten. Die Übersichten am Seitenende zeigen die aktuellen Gremien- und Fraktionszugehörigkeiten.
Anrede: | Ratsherr |
---|---|
Name: | Ralf Dickmann |
Anschrift: | Keine Angabe |
Telefon: | 02855 / 6514 |
E-Mail: | Kontaktformular Ratsherr Ralf Dickmann |
Beruf: | Rentner |
Anschrift: | Keine Angabe |
---|
Fraktion | Funktion | Von | Bis |
---|---|---|---|
Die Unabhängigen Voerde | 1. stellvertretender Fraktionsvorsitzender | 01.03.2022 | |
Fraktion Bündnis 90/Die Grünen | Mitglied | 01.11.2020 | 28.02.2022 |
Fraktion Bündnis 90/Die Grünen | Sachkundiger Bürger | 01.07.2014 | 31.10.2020 |
Gremium | Funktion | Von | Bis |
---|---|---|---|
Stadtrat | Mitglied | 01.11.2020 | |
Ausschuss für Liegenschaften und Wirtschaftsförderung | Mitglied | 01.11.2020 | |
Bau- und Betriebsausschuss | Mitglied | 26.09.2023 | |
Haupt- und Finanzausschuss | Mitglied | 04.11.2020 | 28.06.2021 |
Ausschuss für Liegenschaften und Wirtschaftsförderung | Sachkundiger Bürger | 01.07.2014 | 31.10.2020 |
Arbeitskreis Grünflächen | Mitglied | 03.11.2020 | |
Arbeitskreis Seniorenangelegenheiten und Barrierefreiheit | Mitglied | 03.11.2020 | |
Arbeitskreis Sport und Kultur | Mitglied | 03.11.2020 | |
Arbeitskreis Grünflächen | Sachkundiger Bürger | 12.07.2017 | 31.10.2020 |
Arbeitskreis Seniorenangelegenheiten und Barrierefreiheit | Sachkundiger Bürger | 01.07.2014 | 31.10.2020 |
Arbeitskreis Sport | Sachkundiger Bürger | 01.07.2014 | 31.10.2020 |
Arbeitskreis Gebühren/Abfall | Ratsmitglied mit beratender Stimme gem. § 58 Abs. 1 GO | 05.04.2022 | |
Bürgerstiftung "Bäuerliches Kulturland Mommbach-Niederung" Stiftungsrat und Stiftungsvorstand | Mitglied | 03.11.2020 | |
Seniorenbeirat | 1. stellvertretender Vorsitzender | 28.10.2020 | 01.11.2021 |
Seniorenbeirat | Mitglied | 02.11.2021 |
Gremium | Vertretung von | Funktion | Von | Bis |
---|---|---|---|---|
Haupt- und Finanzausschuss | Ratsherr Stefan Meiners | 1. pers. Vertreter | 29.06.2021 | |
Wahlprüfungsausschuss | Ratsherr Stefan Meiners | 1. pers. Vertreter | 27.09.2023 | |
Arbeitskreis Haushaltssteuerung und -konsolidierung | Ratsherr Stefan Meiners | 1. pers. Vertreter | 05.04.2022 | |
Arbeitskreis Sicherheit und Ordnung | Ratsherr Stefan Meiners | 1. pers. Vertreter | 29.06.2021 | |
Arbeitskreis Gebühren/Abfall | Ratsherr Patrick Grochowski | 1. pers. Vertreter | 08.12.2021 | 05.04.2022 |
Sozialausschuss | Ratsherr Jörg Schmitz (Mandatsniederlegung) | 1. pers. Vertreter | 05.04.2022 | 30.06.2022 |
Kultur- und Sportausschuss | Ratsfrau Ingrid Hassmann | 1. pers. Vertreter | 12.07.2017 | 03.11.2020 |
Bau- und Betriebsausschuss | Ratsfrau Carmen Steldermann-Tafel (Verstorben) | 1. pers. Vertreter | 03.11.2020 | 14.08.2023 |
Beirat Stadtmarketing Voerde e. V. | Ratsfrau Carmen Steldermann-Tafel (Verstorben) | 1. pers. Vertreter | 08.12.2021 | 14.08.2023 |
Ausschuss für Umwelt- und Klimaschutz | Ratsfrau Britta Dickmann | 1. pers. Vertreter | 26.09.2023 | |
Kultur- und Sportausschuss | Ratsfrau Britta Dickmann | 1. pers. Vertreter | 04.11.2020 | |
Arbeitskreis Energie und Umwelt | Ratsfrau Britta Dickmann | 1. pers. Vertreter | 03.07.2018 | 31.10.2020 |
Sozialausschuss | N. N. UV | 1. pers. Vertreter | 01.07.2022 | 26.09.2023 |
Arbeitskreis Gebühren/Abfall | Herr Michael Bernhard Klenner (Mandatsniederlegung) | 1. pers. Vertreter | 03.11.2020 | 07.12.2021 |
Arbeitskreis Sicherheit und Ordnung | Herr Jörg Thomas | 1. pers. Vertreter | 01.07.2014 | 31.10.2020 |
Arbeitskreis Grünflächen | Herr Holger Becker | 1. pers. Vertreter | 15.03.2016 | 11.07.2017 |
Kultur- und Sportausschuss | Herr Bernhard Kramer | 1. pers. Vertreter | 31.10.2014 | 11.07.2017 |
Arbeitskreis Sicherheit und Ordnung | Frau Andrea Elis | 1. pers. Vertreter | 15.12.2020 |
Sonstige Mitgliedschaften gemäß KorruptionsbG
Bemerkung |
---|
- keine - |
Bemerkung |
---|
- keine - |
Bemerkung |
---|
- keine - |
Bemerkung |
---|
- keine - |
Körperschaft | Bemerkung | Funktion | Von | Bis |
---|---|---|---|---|
Förderverein Voerder Bäder e.V. | stellv. Vorsitzender | Sonstiger | 30.08.2016 | |
Verein für Heimatpflege und Verkehr Voerde (Niederrhein) e.V. | Beisitzer | Sonstiger | 30.08.2016 | |
Förderverein Voerder Kirche an der Grünstraße e.V. | Beisitzer | Sonstiger | 30.06.2016 | |
Ortsverein Bündnis 90/Die Grünen | Beisitzer | Sonstiger | 01.01.1950 | 31.10.2020 |