Ratsherr Henning Stemmer
Ratsmitglied
Diese Seite enthält alle für das Auskunftssystem freigegebenen persönlichen Daten. Die Übersichten am Seitenende zeigen die aktuellen Gremien- und Fraktionszugehörigkeiten.
Anrede: | Ratsherr |
---|---|
Name: | Henning Stemmer |
Anschrift: | Akazienweg 10 46562 Voerde |
Mobil: | 01 76 / 24 26 22 95 |
E-Mail: | Kontaktformular Ratsherr Henning Stemmer |
Beruf: | Kaufmännischer Leiter |
Partei: | CDU |
Anschrift: | Keine Angabe |
---|
Fraktion | Funktion | Von | Bis |
---|---|---|---|
CDU-Fraktion | Fraktionsgeschäftsführer | 15.03.2021 | |
CDU-Fraktion | Mitglied | 01.11.2020 | 14.03.2021 |
CDU-Fraktion | Sachkundiger Bürger | 10.12.2019 | 31.10.2020 |
Gremium | Funktion | Von | Bis |
---|---|---|---|
Stadtrat | Mitglied | 01.11.2020 | |
Rechnungsprüfungsausschuss | 2. stellvertretender Vorsitzender | 03.11.2020 | |
Ausschuss für Umwelt- und Klimaschutz | Mitglied | 03.11.2020 | |
Jugendhilfeausschuss | Sachkundiger Bürger | 10.12.2019 | 31.10.2020 |
Gesellschafterversammlung Strom-Netzgesellschaft Voerde mbH & Co. KG | Mitglied | 03.11.2020 | |
Integrationsrat | Mitglied | 03.11.2020 |
Gremium | Vertretung von | Funktion | Von | Bis |
---|---|---|---|---|
Bau- und Betriebsausschuss | Ratsherr Georg Heinrich Schneider | 1. pers. Vertreter | 03.11.2020 | |
Jugendhilfeausschuss | Frau Ines Bußmann | 1. pers. Vertreter | 03.11.2020 | |
Verbandsversammlung des Volkshochschul-Zweckverbandes Dinslaken-Voerde-Hünxe | Ratsherr Frank Steenmanns | 1. pers. Vertreter | 03.11.2020 | |
Wahlausschuss | Ratsherr Bernd Altmeppen | 1. pers. Vertreter | 03.11.2020 | |
Stadtentwicklungsausschuss | Ratsherr Ingo Hülser | 1. pers. Vertreter | 05.12.2023 |
Sonstige Mitgliedschaften gemäß KorruptionsbG
Bemerkung |
---|
- keine - |
Bemerkung |
---|
- keine - |
Bemerkung |
---|
- keine - |
Bemerkung |
---|
- keine - |
Bemerkung |
---|
- keine - |