Ratsherr Nicolas Kotzke
Ratsmitglied
Diese Seite enthält alle für das Auskunftssystem freigegebenen persönlichen Daten. Die Übersichten am Seitenende zeigen die aktuellen Gremien- und Fraktionszugehörigkeiten.
Anrede: | Ratsherr |
---|---|
Name: | Nicolas Kotzke |
Anschrift: | Rotdornweg 23 46562 Voerde Friedrichsfeld |
E-Mail: | Kontaktformular Ratsherr Nicolas Kotzke |
Beruf: | Dipl.-Verwaltungswirt |
Partei: | CDU |
Anschrift: | Keine Angabe |
---|
Fraktion | Funktion | Von | Bis |
---|---|---|---|
CDU-Fraktion | 1. stellvertretender Fraktionsvorsitzender | 01.11.2020 | |
CDU-Fraktion | Sachkundiger Bürger | 20.03.2018 | 31.10.2020 |
Gremium | Funktion | Von | Bis |
---|---|---|---|
Stadtrat | Mitglied | 31.10.2020 | |
Ausschuss für Liegenschaften und Wirtschaftsförderung | Vorsitzender | 01.11.2020 | |
Wahlprüfungsausschuss | 1. stellvertretender Vorsitzender | 03.11.2020 | |
Ausschuss für Umwelt- und Klimaschutz | Mitglied | 05.04.2022 | 04.12.2023 |
Haupt- und Finanzausschuss | Mitglied | 03.11.2020 | |
Stadtentwicklungsausschuss | Mitglied | 05.12.2023 | |
Wahlausschuss | Mitglied | 03.11.2020 | |
Ausschuss für Liegenschaften und Wirtschaftsförderung | Sachkundiger Bürger | 20.03.2018 | 31.10.2020 |
Arbeitskreis Haushaltssteuerung und -konsolidierung | Mitglied | 03.11.2020 | |
Beirat Stadtmarketing Voerde e. V. | Mitglied | 03.11.2020 | |
Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes Wesel-Dinslaken | Mitglied | 03.11.2020 | 28.06.2021 |
Gremium | Vertretung von | Funktion | Von | Bis |
---|---|---|---|---|
Schulausschuss | Herr Jürgen Albri | 1. pers. Vertreter | 20.03.2018 | 31.03.2018 |
Planungs- und Umweltausschuss | Ratsherr Reinhold Arnold Holl | 1. pers. Vertreter | 20.03.2018 | 03.11.2020 |
Schulausschuss | Ratsfrau Franca Wunschik | 1. pers. Vertreter | 01.04.2018 | 03.11.2020 |
Bau- und Betriebsausschuss | Ratsherr Andreas Pollmann | 1. pers. Vertreter | 03.07.2018 | 03.11.2020 |
Arbeitskreis Sicherheit und Ordnung | Herr Stefan Kehr | 1. pers. Vertreter | 11.12.2018 | 03.11.2020 |
Ausschuss für Umwelt- und Klimaschutz | Ratsherr Frank Steenmanns | 1. pers. Vertreter | 03.11.2020 | 05.04.2022 |
Arbeitskreis Grünflächen | Ratsherr Jan Langenfurth | 1. pers. Vertreter | 03.11.2020 | |
Arbeitskreis Sicherheit und Ordnung | Ratsherr Bernd Altmeppen | 1. pers. Vertreter | 03.11.2020 | |
Bau- und Betriebsausschuss | Ratsherr Hasan Gördü | 1. pers. Vertreter | 03.11.2020 | |
Gesellschafterversammlung DeltaPort GmbH & Co. KG | Ratsherr Ingo Hülser | 1. pers. Vertreter | 03.11.2020 | |
Gesellschafterversammlung DeltaPort VerwaltungsGmbH | Ratsherr Ingo Hülser | 1. pers. Vertreter | 03.11.2020 | |
Rechnungsprüfungsausschuss | Ratsherr Hasan Gördü | 1. pers. Vertreter | 03.11.2020 | |
Schulausschuss | Ratsherr Frank Steenmanns | 1. pers. Vertreter | 03.11.2020 | |
Stadtentwicklungsausschuss | Ratsherr Ingo Hülser | 1. pers. Vertreter | 04.11.2020 | 04.12.2023 |
Sonstige Mitgliedschaften gemäß KorruptionsbG
Bemerkung |
---|
- keine - |
Bemerkung |
---|
- keine - |
Bemerkung |
---|
- keine - |
Bemerkung |
---|
- keine - |
Körperschaft | Bemerkung | Funktion | Von | Bis |
---|---|---|---|---|
CDU Voerde | Stellv. Vorsitzender des CDU-Stadtverbandes | Vorsitzender | 01.11.2020 | |
CDU Voerde - Ortsverband Friedrichsfeld | Vorsitzender | 01.11.2020 |