Ratsherr Frank Steenmanns
Ratsmitglied
Diese Seite enthält alle für das Auskunftssystem freigegebenen persönlichen Daten. Die Übersichten am Seitenende zeigen die aktuellen Gremien- und Fraktionszugehörigkeiten.
Anrede: | Ratsherr |
---|---|
Name: | Frank Steenmanns |
Anschrift: | Alte Prinzenstr. 21c 46562 Voerde |
E-Mail: | Kontaktformular Ratsherr Frank Steenmanns |
Beruf: | Vorstandsreferent |
Partei: | CDU |
Fraktion | Funktion | Von | Bis |
---|---|---|---|
CDU-Fraktion | Mitglied | 01.11.2020 | |
CDU-Fraktion | Sachkundiger Bürger | 09.10.2019 | 31.10.2020 |
Gremium | Funktion | Von | Bis |
---|---|---|---|
Verbandsversammlung des Volkshochschul-Zweckverbandes Dinslaken-Voerde-Hünxe | Mitglied | 03.11.2020 | |
Arbeitskreis Schule | 2. stellvertretender Vorsitzender | 09.10.2019 | 31.10.2020 |
Arbeitskreis Kultur | Sachkundiger Bürger | 09.10.2019 | 31.10.2020 |
Arbeitskreis Schule | Mitglied | 03.11.2020 | |
Sozialausschuss | Sachkundiger Bürger | 03.07.2018 | 10.12.2019 |
Schulausschuss | Sachkundiger Bürger | 09.10.2019 | 03.11.2020 |
Rechnungsprüfungsausschuss | Mitglied | 03.11.2020 | |
Kultur- und Sportausschuss | Mitglied | 03.11.2020 | |
Ausschuss für Umwelt- und Klimaschutz | Mitglied | 03.11.2020 | |
Schulausschuss | 2. stellvertretender Vorsitzender | 03.11.2020 | |
Stadtrat | Mitglied | 01.11.2020 |
Sonstige Mitgliedschaften gemäß KorruptionsbG
Bemerkung |
---|
- keine - |
Bemerkung |
---|
- keine - |
Bemerkung |
---|
- keine - |
Bemerkung |
---|
- keine - |
Bemerkung |
---|
- keine - |