Ratsherr Bastian Lemm
Ratsmitglied
Diese Seite enthält alle für das Auskunftssystem freigegebenen persönlichen Daten. Die Übersichten am Seitenende zeigen die aktuellen Gremien- und Fraktionszugehörigkeiten.
Anrede: | Ratsherr |
---|---|
Name: | Bastian Lemm |
Anschrift: | Grenzstraße 197 46562 Voerde |
Beruf: | Beamter |
Partei: | SPD |
Anschrift: | Keine Angabe |
---|
Fraktion | Funktion | Von | Bis |
---|---|---|---|
SPD-Fraktion | Fraktionsvorsitzender | 16.09.2024 | |
SPD-Fraktion | 1. stellvertretender Fraktionsvorsitzender | 11.06.2014 | 15.09.2024 |
SPD-Fraktion | Mitglied | 01.10.2009 | 10.06.2014 |
Gremium | Funktion | Von | Bis |
---|---|---|---|
Stadtrat | Mitglied | 01.10.2009 | 10.06.2014 |
Stadtrat | Mitglied | 11.06.2014 | |
Rechnungsprüfungsausschuss | 1. stellvertretender Vorsitzender | 03.11.2020 | |
Schulausschuss | 1. stellvertretender Vorsitzender | 31.10.2014 | 03.11.2020 |
Jugendhilfeausschuss | 2. stellvertretender Vorsitzender | 03.11.2020 | |
Haupt- und Finanzausschuss | Mitglied | 04.11.2020 | |
Kultur- und Sportausschuss | Mitglied | 01.10.2009 | 10.06.2014 |
Kultur- und Sportausschuss | Mitglied | 11.06.2014 | 30.06.2014 |
Kultur- und Sportausschuss | Mitglied | 01.07.2014 | 30.10.2014 |
Kultur- und Sportausschuss | Mitglied | 31.10.2014 | 03.11.2020 |
Rechnungsprüfungsausschuss | Mitglied | 01.07.2014 | 03.11.2020 |
Schulausschuss | Mitglied | 01.10.2009 | 10.06.2014 |
Schulausschuss | Mitglied | 11.06.2014 | 30.06.2014 |
Schulausschuss | Mitglied | 01.07.2014 | 30.10.2014 |
Schulausschuss | Mitglied | 03.11.2020 | |
Wahlprüfungsausschuss | Mitglied | 03.11.2020 | |
Arbeitskreis Schule | 1. stellvertretender Vorsitzender | 01.07.2014 | 02.11.2020 |
Arbeitskreis Schule | 1. stellvertretender Vorsitzender | 03.11.2020 | |
Projektgruppe Inklusion | 1. stellvertretender Vorsitzender | 15.03.2017 | 03.11.2020 |
Arbeitskreis Haushaltssteuerung und -konsolidierung | Mitglied | 01.10.2009 | 02.11.2020 |
Arbeitskreis Haushaltssteuerung und -konsolidierung | Mitglied | 03.11.2020 | |
Arbeitskreis Schule | Sachkundiger Bürger | 01.10.2009 | 10.06.2014 |
Arbeitskreis Schule | Sachkundiger Bürger | 11.06.2014 | 30.06.2014 |
Aufsichtsrat der Stadtwerke Voerde GmbH | Mitglied | 03.11.2020 | |
Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes Wesel-Dinslaken | Mitglied | 23.06.2014 | 03.11.2020 |
Mitgliederversammlung Städte- und Gemeindebund NRW | Mitglied | 23.05.2017 |
Gremium | Vertretung von | Funktion | Von | Bis |
---|---|---|---|---|
Arbeitsgruppe Erstellung eines Flüchtlingsintegrationskonzeptes | Ratsfrau Ulrike Schwarz | 1. pers. Vertreter | 13.12.2016 | 03.11.2020 |
Ausschuss für Liegenschaften und Wirtschaftsförderung | Ratsfrau Gisela Buhren-Goch | 1. pers. Vertreter | 31.05.2014 | 03.11.2020 |
Ausschuss für Umwelt- und Klimaschutz | Ratsfrau Ines Hickl | 1. pers. Vertreter | 03.11.2020 | |
Energiebeirat Voerde | Ratsherr Uwe Goemann | 1. pers. Vertreter | 27.10.2015 | 31.07.2017 |
Energiebeirat Voerde | Ratsherr Uwe Goemann | 1. pers. Vertreter | 01.08.2017 | 03.11.2020 |
Gesellschafterversammlung Strom-Netzgesellschaft Voerde mbH & Co. KG | Ratsherr Ulrich Philipp Neßbach | 1. pers. Vertreter | 03.11.2020 | |
Haupt- und Finanzausschuss | Ratsherr Hans-Peter Meulendyck | 1. pers. Vertreter | 01.07.2014 | 03.11.2020 |
Planungs- und Umweltausschuss | Ratsherr Mark Sarres | 1. pers. Vertreter | 01.07.2014 | 03.11.2020 |
Sozialausschuss | Ratsherr Joachim Kinder | 1. pers. Vertreter | 03.11.2020 | |
Stadtentwicklungsausschuss | Ratsherr Oliver Indefrey | 1. pers. Vertreter | 26.09.2023 | |
Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes Wesel-Dinslaken | Ratsfrau Tanja Kolbe | 1. pers. Vertreter | 03.11.2020 | |
Verbandsversammlung des Volkshochschul-Zweckverbandes Dinslaken-Voerde-Hünxe | Ratsfrau Ulrike Schwarz | 1. pers. Vertreter | 01.07.2014 | 02.11.2020 |
Verwaltungsrat der Niederrheinischen Sparkasse RheinLippe | Ratsherr Uwe Goemann | 1. pers. Vertreter | 01.10.2009 | |
Wahlausschuss | Ratsherr Mark Sarres | 1. pers. Vertreter | 01.01.2017 | 03.11.2020 |
Wahlausschuss | Ratsherr Uwe Goemann | 1. pers. Vertreter | 01.10.2022 | |
Wahlprüfungsausschuss | Ratsfrau Ulrike Schwarz | 1. pers. Vertreter | 31.10.2014 | 03.11.2020 |
Sonstige Mitgliedschaften gemäß KorruptionsbG
Bemerkung |
---|
- keine - |
Körperschaft | Bemerkung | Funktion | Von | Bis |
---|---|---|---|---|
Stadtwerke Voerde GmbH | Mitgliedschaft Aufsichtsrat | 03.11.2020 | ||
Sparkassenzweckverband Wesel-Dinslaken | stellv. Mitglied 160 € Sitzungsgeld | 1. pers. Vertreter/in (RM) | 24.02.2016 |
Körperschaft | Bemerkung | Funktion | Von | Bis |
---|---|---|---|---|
Sparkassenzweckverband Wesel-Dinslaken Verbandsversammlung | 320 € Sitzungsgeld | Mitglied | 24.02.2016 | 02.11.2020 |
Bemerkung |
---|
- keine - |
Körperschaft | Bemerkung | Funktion | Von | Bis |
---|---|---|---|---|
Evangelische Kirchengemeinde Götterswickerhamm | Mitglied im Presbyterium | Mitglied | 24.02.2016 | 05.04.2020 |